INGETEAM PANELES SA - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social INGETEAM PANELES SA
CIF A31607575
Actividad Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico
Página Web www.ingeteam.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario INGETEAM ENERGY SA
VINCULACIONES DE INGETEAM PANELES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGETEAM PANELES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arratibel Jauregui Jose Maria | Apoderado | 13/02/2012 | |
Coloma Calahorra Javier | Apoderado | 13/02/2012 | |
Cordoba Ruiz Arturo | Apoderado | 15/11/2011 | 13/02/2012 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 05/02/2010 | 13/02/2012 |
Fernandez Gonzalez Marta | Apoderado | 13/02/2012 | |
Gurpegui Insausti Jesus Javier | Apoderado | 29/09/2009 | 13/02/2012 |
INGETEAM ENERGY SA | Secretario | 13/02/2012 | |
INGETEAM ENERGY SA | Consejero | 13/02/2012 | |
INGETEAM ENERGY SA | Socio Unico | 18/01/2010 | 13/02/2012 |
INGETEAM INDAR MACHINES SA | Consejero | 13/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INGETEAM PANELES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 25, S 8, H NA 12074, I/A 31 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 25, S 8, H NA 12074, I/A 31 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 25, S 8, H NA 12074, I/A 31 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-31
Auditor
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 25, S 8, H NA 12074, I/A 31 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 24, S 8, H NA 12074, I/A 29 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-31
- El Consejero y Presidente del Consejo de la Sociedad de esta hoja, la mercantil "INGETEAM CORPORACION, S. A." CAMBIO SUDENOMINACION por la de "INGETEAM, S. A."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 24, S 8, H NA 12074, I/A 28 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-161-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 24, S 8, H NA012074, I/A00027 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 24, S 8, H NA012074, I/A00027 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-31