INGETEAM TECHNOLOGY SA - EXTINGUIDA
Municipio Zamudio
Provincia Bizkaia
Razón Social INGETEAM TECHNOLOGY SA
CIF A95126330
Capital Social 3900000.0 Euros
Actividad Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación
Página Web www.ingeteam.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario INGETEAM POWER CONVERSION SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INGETEAM TECHNOLOGY SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGETEAM TECHNOLOGY SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cordoba Ruiz Arturo | Apoderado | 22/01/2009 | 22/03/2012 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/12/2009 | 22/03/2012 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 26/12/2008 | 22/03/2012 |
INGETEAM INDUSTRY SA | Secretario | 25/02/2011 | 22/03/2012 |
INGETEAM POWER CONVERSION SL | Socio Unico | 16/12/2011 | 22/03/2012 |
Mendiguren Martinez Ainhoa | Apoderado | 21/07/2009 | 22/03/2012 |
Nuñez De La Parte Ines | Apoderado | 16/11/2009 | 22/03/2012 |
Ruiz Madariaga Alberto Jesus | Apoderado | 06/06/2011 | |
Garmendia Olarreaga Iker | Apoderado | 25/02/2011 | |
INGETEAM ENERGY SA | Consejero | 25/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INGETEAM TECHNOLOGY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5007 , F 59, S 8, H BI 29602, I/A C (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5007 , F 59, S 8, H BI 29602, I/A C (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5007 , F 59, S 8, H BI 29602, I/A 33 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-133-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5007 , F 59, S 8, H BI 29602, I/A 32 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5007 , F 59, S 8, H BI 29602, I/A 31 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-48
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5007 , F 58, S 8, H BI 29602, I/A 30 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-48
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5007 , F 58, S 8, H BI 29602, I/A 30 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-147-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5007 , F 58, S 8, H BI 29602, I/A 28 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-48