INGETEAM INDUSTRY SA - EXTINGUIDA
Municipio Zamudio
Provincia Bizkaia
Razón Social INGETEAM INDUSTRY SA
CIF A95184446
Capital Social 1800000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario INGETEAM POWER CONVERSION SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INGETEAM INDUSTRY SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGETEAM INDUSTRY SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calleja Gañan Javier Francisco | Apoderado | 03/02/2011 | 22/03/2012 |
De Blas Bilbao Joseba Andoni | Apoderado | 03/02/2011 | 22/03/2012 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/12/2009 | 22/03/2012 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 21/01/2009 | 22/03/2012 |
Etxebeste Perez Jose Javier | Apoderado | 03/02/2011 | 22/03/2012 |
Herrero Garcia Guillermo | Apoderado | 03/02/2011 | 22/03/2012 |
INGETEAM POWER CONVERSION SL | Socio Unico | 22/12/2011 | 22/03/2012 |
Ispizua Molto Jon | Apoderado | 03/02/2011 | 22/03/2012 |
Nuñez De La Parte Ines | Apoderado | 27/11/2009 | 22/03/2012 |
Orue Oseguera Patricia | Apoderado | 03/02/2011 | 22/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INGETEAM INDUSTRY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5021 , F 98, S 8, H BI 32672, I/A C (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5021 , F 98, S 8, H BI 32672, I/A C (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5021 , F 98, S 8, H BI 32672, I/A 42 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-127-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5021 , F 98, S 8, H BI 32672, I/A 41 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5021 , F 97, S 8, H BI 32672, I/A 40 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5021 , F 97, S 8, H BI 32672, I/A 39 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5021 , F 96, S 8, H BI 32672, I/A 38 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5021 , F 96, S 8, H BI 32672, I/A 37 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5021 , F 95, S 8, H BI 32672, I/A 36 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-48