ETXEBESTE PEREZ JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de ETXEBESTE PEREZ JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ETXEBESTE PEREZ JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINE EQUIPOS ELECTRICOS SA | Gerente | 11/04/2019 | |
PINE EQUIPOS ELECTRICOS SA | Apoderado | 11/04/2019 | |
INGETEAM POWER TECHNOLOGY SA | Apoderado | 20/12/2011 | 06/06/2016 |
INGETEAM INDUSTRY SA | Apoderado | 03/02/2011 | 22/03/2012 |
VINCULACIONES DE ETXEBESTE PEREZ JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ETXEBESTE PEREZ JOSE JAVIER
Empresa: PINE EQUIPOS ELECTRICOS SA
Apoderado
- Etxebeste Perez Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 51, S 8, H BI 34269, I/A 48 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-48
Empresa: PINE EQUIPOS ELECTRICOS SA
Gerente
- Etxebeste Perez Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 51, S 8, H BI 34269, I/A 48 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-48
Empresa: INGETEAM POWER TECHNOLOGY SA
Apoderado
- Arana Zubimendi Jon
- Arana Zubimendi Jon
- Etxebeste Perez Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5471 , F 48, S 8, H BI 59310, I/A 85 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-48
Empresa: INGETEAM POWER TECHNOLOGY SA
Apoderado
- Etxebeste Perez Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5236 , F 153, S 8, H BI 59310, I/A 24 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-48
Empresa: INGETEAM INDUSTRY SA
Apoderado
- Etxebeste Perez Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5021 , F 98, S 8, H BI 32672, I/A 41 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-48
Información de ETXEBESTE PEREZ JOSE JAVIER
Mostramos los datos de ETXEBESTE PEREZ JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ETXEBESTE PEREZ JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos