INGETEAM ENERGY SA - EXTINGUIDA
Municipio Valle de Egüés/Eguesibar
Provincia Navarra
Razón Social INGETEAM ENERGY SA
CIF A31270853
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Página Web www.ingeteam.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario INGETEAM POWER CONVERSION SL
VINCULACIONES DE INGETEAM ENERGY SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGETEAM ENERGY SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alciturri Imaz Fernando | Apoderado | 10/04/2012 | |
Arratibel Jauregui Jose Maria | Apoderado | 10/04/2012 | |
Coloma Calahorra Javier | Apoderado | 10/04/2012 | |
Cordoba Ruiz Arturo | Apoderado | 10/04/2012 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 21/12/2009 | 10/04/2012 |
Gimenez Sainz De La Maza Eduardo | Apoderado | 11/12/2009 | 10/04/2012 |
INGETEAM CORPORACION SA | Presidente | 10/04/2012 | |
INGETEAM CORPORACION SA | Consejero | 10/04/2012 | |
INGETEAM INDAR MACHINES SA | Consejero | 10/04/2012 | |
INGETEAM PANELES SA | Secretario | 10/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INGETEAM ENERGY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 175, S 8, H NA 314, I/A 57 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-31
- CANCELADAS todas las inscripciones de la sociedad al haber sido absorbida por otra domiciliada en Vizcaya, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233.2 del RRM, no expidiéndose la certificación a que se refiere dicho artículo por no existir asiento alguno que haya de quedar vigente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 175, S 8, H NA 314, I/A 57 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-31
Apoderado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 175, S 8, H NA 314, I/A 57 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-31
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 175, S 8, H NA 314, I/A 57 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-31
- Sociedades absorbidas: INGETEAM PANELES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 174, S 8, H NA 314, I/A 55 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 174, S 8, H NA 314, I/A 54 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-31
- Absorbidas: INGETEAM PANELES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (17/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-226-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-161-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-31
- Rectificación del DNI de Don Jesús Mayor Lusarreta, apoderado por escritura que causó la inscripción 42& en la hoja social, siendo el correcto el siguiente: 15.863.384-P
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 174, S 8, H NA000314, I/A00051 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-31