INGETEAM SERVICE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo de la Innovacion, 3
Código Postal 02006
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social INGETEAM SERVICE SA
CIF A02363802
Actividad Instalaciones eléctricas
Página Web www.ingeteam.com
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE INGETEAM SERVICE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGETEAM SERVICE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cordoba Ruiz Arturo | Apoderado | 15/01/2009 | 11/05/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/12/2009 | 11/05/2018 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 28/12/2015 | 11/05/2018 |
INGETEAM INDAR MACHINES SA | Consejero | 09/01/2013 | 11/05/2018 |
INGETEAM POWER TECHNOLOGY SA | Consejero | 19/01/2012 | 11/05/2018 |
INGETEAM SA | Presidente | 09/01/2013 | 11/05/2018 |
INGETEAM SA | Consejero | 09/01/2013 | 11/05/2018 |
PINE INSTALACIONES Y MONTAJES SA | Secretario | 19/01/2012 | 11/05/2018 |
PINE INSTALACIONES Y MONTAJES SA | Consejero | 19/01/2012 | 11/05/2018 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 09/01/2013 | 11/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INGETEAM SERVICE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 970, L 734, F 136, S 8, H AB 13246, I/ACIERR (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-02
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 970, L 734, F 136, S 8, H AB 13246, I/ACIERR (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-02
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 970, L 734, F 136, S 8, H AB 13246, I/ACIERR (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959, L 723, F 48, S 8, H AB 13246, I/A 25 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959, L 723, F 48, S 8, H AB 13246, I/A 24 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-02
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959, L 723, F 48, S 8, H AB 13246, I/A 23 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-02
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927, L 691, F 50, S 8, H AB 13246, I/A 22 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-02
- PASEO DE LA INNOVACION 3 - PARQUE CIENTIFICO Y TEC (ALBACETE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927, L 691, F 50, S 8, H AB 13246, I/A 21 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-02
- La formación y enseñanza en materia del mantenimiento y conservación que constituye su objeto social y, en particular, la formación en técnicas de acceso y posicionamiento en trabajos verticales, mediante la utilización de todos los medios necesario para ello - cuerdas, etc -
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927, L 691, F 50, S 8, H AB 13246, I/A 20 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-02
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927, L 691, F 50, S 8, H AB 13246, I/A 19 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-02