GARCILASO 2006 SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GARCILASO 2006 SICAV
Capital Social 2950000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/11/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gonzalez Garrido Alberto
VINCULACIONES DE GARCILASO 2006 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARCILASO 2006 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 27/11/2013 | 19/04/2017 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 27/11/2013 | 19/04/2017 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 27/11/2013 | 19/04/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 27/11/2013 | 19/04/2017 |
Fraile Fernandez Maria Del Pilar | Secretario | 27/11/2013 | 19/04/2017 |
Fraile Fernandez Maria Del Pilar | Consejero | 27/11/2013 | 19/04/2017 |
Gonzalez Fraile Diego | Consejero | 27/11/2013 | 19/04/2017 |
Gonzalez Garrido Alberto | Presidente | 27/11/2013 | 19/04/2017 |
Gonzalez Garrido Alberto | Consejero Delegado | 27/11/2013 | 19/04/2017 |
Gonzalez Garrido Alberto | Consejero | 27/11/2013 | 19/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GARCILASO 2006 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31639 , F 88, S 8, H M 569328, I/A 4 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
- Inscrita en la CNMV la fusión por absorción de GARCILASO 2006 SICAV, SA (inscrita con el número 3894) por BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5046) causando baja en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31639 , F 88, S 8, H M 569328, I/A 4 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31639 , F 88, S 8, H M 569328, I/A 3 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31639 , F 88, S 8, H M 569328, I/A 2 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31639 , F 88, S 8, H M 569328, I/A 2 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-28
- SE ESTABLECE COMO CAPITAL SOCIAL INICIAL EL DE 2.400.000 EUROS Y COMO CAPITAL ESTATUTARIO MAXIMO EL DE 24.000.000 EUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31639 , F 85, S 8, H M 569328, I/A 1 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31639 , F 85, S 8, H M 569328, I/A 1 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA, 29 (MADRID)
Comienzo de operaciones:27/11/13
Capital:2.950.000,00 Euros
Objeto social:CAPTACION DE FONDOS, BIENES O DERECHOS DEL PUBLICO PARA GESTIONARLOS E INVERTIRLOS EN BIENES, DERECHOS, VALORES U OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS O NO, SIEMPRE QUE EL RENDIMIENTO DEL INVERSOR SE ESTABLEZCA EN FUNCION DE LOS RESULTADOS COLECTIVOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31639 , F 85, S 8, H M 569328, I/A 1 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28