GONZALEZ FRAILE DIEGO
Informe ejecutivo de GONZALEZ FRAILE DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ FRAILE DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMEIN SA | Consejero Delegado Mancomunado | 03/12/2019 | |
PROMEIN SA | Consejero | 03/12/2019 | |
GRUPO 3003 SL | Consejero Delegado | 21/12/2015 | |
GRUPO 3003 SL | Consejero | 21/12/2015 | |
SA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y MINERO | Consejero | 26/03/2014 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ FRAILE DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ FRAILE DIEGO
Consejero Delegado
Consejero
- Fraile Fernandez Maria Pilar
- Gonzalez Fraile Diego
- Gonzalez Garrido Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2825 , F 92, S 8, H AS 24703, I/A 14 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-33
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Fraile Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2825 , F 92, S 8, H AS 24703, I/A 12 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-33
Consejero
- Fraile Fernandez Maria Pilar
- Gonzalez Fraile Diego
- Gonzalez Garrido Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 219, S 8, H AS 4977, I/A 13 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-33
Empresa: PROMEIN SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
- Gonzalez Fraile Andrea
- Gonzalez Fraile Diego
- Gonzalez Fraile Sergio
Consejero
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
- Gonzalez Fraile Andrea
- Gonzalez Fraile Diego
- Gonzalez Fraile Sergio
- Gonzalez Garrido Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 136, S 8, H M 29139, I/A 20 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
Empresa: GRUPO 3003 SL
Consejero Delegado
- Gonzalez Fraile Diego
- Gonzalez Garrido Alberto
Consejero
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
- Gonzalez Fraile Diego
- Gonzalez Fraile Sergio
- Gonzalez Garrido Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20440 , F 209, S 8, H M 10752, I/A 18 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fraile Fernandez Maria Pilar
- Gonzalez Fraile Diego
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 218, S 8, H AS 4977, I/A 12 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-33
Empresa: GARCILASO 2006 SICAV
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
- Gonzalez Fraile Diego
- Gonzalez Garrido Alberto
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31639 , F 85, S 8, H M 569328, I/A 1 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Información de GONZALEZ FRAILE DIEGO
Mostramos los datos de GONZALEZ FRAILE DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ FRAILE DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos