FRAILE FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de FRAILE FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FRAILE FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAFERAL SA | Secretario | 14/06/2024 | |
MAFERAL SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 14/06/2024 | |
MAFERAL SA | Consejero | 14/06/2024 | |
PROMEIN SA | Presidente | 03/12/2019 | |
PROMEIN SA | Consejero Delegado Mancomunado | 03/12/2019 | |
PROMEIN SA | Consejero | 03/12/2019 | |
GRUPO 3003 SL | Presidente | 21/12/2015 | |
GRUPO 3003 SL | Consejero | 21/12/2015 |
VINCULACIONES DE FRAILE FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRAILE FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
Empresa: MAFERAL SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Fernandez Alvarez Jose Manuel
- Fernandez Alvarez Rosalia
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
Consejero
- Fernandez Alvarez Jose Manuel
- Fernandez Alvarez Rosalia
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 32016, I/A 31 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: PROMEIN SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
- Gonzalez Fraile Andrea
- Gonzalez Fraile Diego
- Gonzalez Fraile Sergio
Consejero
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
- Gonzalez Fraile Andrea
- Gonzalez Fraile Diego
- Gonzalez Fraile Sergio
- Gonzalez Garrido Alberto
Presidente
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 136, S 8, H M 29139, I/A 20 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
Empresa: GRUPO 3003 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
- Gonzalez Fraile Diego
- Gonzalez Fraile Sergio
- Gonzalez Garrido Alberto
Presidente
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20440 , F 209, S 8, H M 10752, I/A 18 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Liquidador Unico
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 168, S 8, H SE 24230, I/A 6 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-41
Administrador Unico
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 168, S 8, H SE 24230, I/A 6 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-41
Empresa: VOLMASUR SL
Liquidador Unico
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 131, S 8, H SE 39070, I/A 3 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-41
Empresa: VOLMASUR SL
Administrador Unico
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 131, S 8, H SE 39070, I/A 3 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-41
Empresa: GARCILASO 2006 SICAV
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
- Gonzalez Fraile Diego
- Gonzalez Garrido Alberto
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Fraile Fernandez Maria Del Pilar
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31639 , F 85, S 8, H M 569328, I/A 1 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Información de FRAILE FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de FRAILE FERNANDEZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRAILE FERNANDEZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos