GONZALEZ GARRIDO ALBERTO
Informe ejecutivo de GONZALEZ GARRIDO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ GARRIDO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS ELECTROMECANICOS CERTIFICADOS SA | Secretario No Consejero | 22/02/2021 | |
SISTEMAS ELECTROMECANICOS CERTIFICADOS SA | Apoderado | 22/02/2021 | |
SA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y MINERO | Consejero Delegado Solidario | 20/01/2020 | |
PROMEIN SA | Secretario | 03/12/2019 | |
PROMEIN SA | Consejero Delegado | 03/12/2019 | |
PROMEIN SA | Consejero | 03/12/2019 | |
GRUPO 3003 SL | Secretario | 21/12/2015 | |
GRUPO 3003 SL | Consejero | 21/12/2015 | |
GRUPO 3003 SL | Consejero Delegado | 21/12/2015 | |
SA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y MINERO | Secretario | 16/07/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ GARRIDO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GARRIDO ALBERTO
Empresa: MAFERAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Alvarez Javier Leonardo
- Fernandez Alvarez Jose Manuel
- Gonzalez Garrido Alberto
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Alvarez Javier Leonardo
- Fernandez Alvarez Jose Manuel
- Gonzalez Garrido Alberto
Consejero
- Fernandez Alvarez Javier Leonardo
- Fernandez Alvarez Jose Manuel
- Gonzalez Garrido Alberto
Presidente
Secretario
- Gonzalez Garrido Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 32016, I/A 31 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Apoderado
- Gonzalez Garrido Alberto
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Gonzalez Garrido Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2825 , F 92, S 8, H AS 24703, I/A 14 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-33
Consejero Delegado
- Gonzalez Garrido Alberto
Consejero
- Fraile Fernandez Maria Pilar
- Gonzalez Fraile Diego
- Gonzalez Garrido Alberto
Presidente
Secretario
- Gonzalez Garrido Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2825 , F 92, S 8, H AS 24703, I/A 14 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-33
Empresa: TRACCION Y MINERIA SA
Consejero Delegado
- Gonzalez Garrido Alberto
Consejero
- Gonzalez Arriba Antonio
- Gonzalez Garrido Alberto
- Saiz De La Presilla Esther
- Suarez Saiz Raquel
Presidente
- Gonzalez Garrido Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 115, S 8, H M 29138, I/A 12 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Consejero
- Fraile Fernandez Maria Pilar
- Gonzalez Garrido Alberto
Presidente
Secretario
- Gonzalez Garrido Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2825 , F 92, S 8, H AS 24703, I/A 12 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-33
Consejero Delegado
- Gonzalez Garrido Alberto
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2825 , F 92, S 8, H AS 24703, I/A 12 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-33
Consejero Delegado
- Gonzalez Garrido Alberto
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2825 , F 92, S 8, H AS 24703, I/A 12 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-33
Consejero
- Fraile Fernandez Maria Pilar
- Gonzalez Fraile Diego
- Gonzalez Garrido Alberto
Presidente
Secretario
- Gonzalez Garrido Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 219, S 8, H AS 4977, I/A 13 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-33
Consejero Delegado Solidario
- Fraile Fernandez Maria Pilar
- Gonzalez Garrido Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 219, S 8, H AS 4977, I/A 13 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-33
Consejero Delegado Solidario
- Fraile Fernandez Maria Pilar
- Gonzalez Garrido Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 219, S 8, H AS 4977, I/A 13 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-33
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ GARRIDO ALBERTO
Mostramos los datos de GONZALEZ GARRIDO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GARRIDO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos