SOCHAL INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aves A Sotomayor, 15
Código Postal 28300
Municipio Aranjuez
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOCHAL INVESTMENTS SL
CIF B86835493
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 08/10/2013
Nombres Anteriores
- GAMA SERVICIOS GENERALES DE OUTSOURCING SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SOCHAL INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCHAL INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Freitas Fuentes Addy-isabel | Administrador Solidario | 17/09/2015 | 16/11/2020 |
Sanchez Carrasquilla Aroa | Liquidador | 16/11/2020 | 16/11/2020 |
Sanchez Carrasquilla Aroa | Administrador Solidario | 17/09/2015 | 16/11/2020 |
Sanchez Carrasquilla Aroa | Administrador Unico | 03/02/2014 | 17/09/2015 |
Sanchez Carrasquilla Aroa | Socio Unico | 27/05/2014 | 17/09/2015 |
De Freitas Fuentes Addy-isabel | Administrador Solidario | 15/11/2013 | 03/02/2014 |
Salmeron Ruiz Gerardo | Administrador Solidario | 15/11/2013 | 03/02/2014 |
ACTOS BORME DE SOCHAL INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 5 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 5 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 5 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 5 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
- SOCHAL INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 4 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 4 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 4 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 4 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 4 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 20º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 3 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-28