DE FREITAS FUENTES ADDY-ISABEL
Informe ejecutivo de DE FREITAS FUENTES ADDY-ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE FREITAS FUENTES ADDY-ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FREIMAT INVESTMENT SL | Socio Unico | 05/08/2015 | |
FREIMAT INVESTMENT SL | Administrador Unico | 05/08/2015 |
VINCULACIONES DE DE FREITAS FUENTES ADDY-ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE FREITAS FUENTES ADDY-ISABEL
Empresa: SOCHAL INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- De Freitas Fuentes Addy-isabel
- Sanchez Carrasquilla Aroa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 5 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Administrador Solidario
- De Freitas Fuentes Addy-isabel
- Sanchez Carrasquilla Aroa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 4 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
Empresa: FREIMAT INVESTMENT SL
Administrador Unico
- De Freitas Fuentes Addy-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33754 , F 28, S 8, H M 607499, I/A 1 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-28
Empresa: FREIMAT INVESTMENT SL
Socio Único
- De Freitas Fuentes Addy-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33754 , F 28, S 8, H M 607499, I/A 1 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-28
Administrador Solidario
- De Freitas Fuentes Addy-isabel
- Salmeron Ruiz Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 213, S 8, H M 569187, I/A 2 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
Administrador Solidario
- De Freitas Fuentes Addy-isabel
- Salmeron Ruiz Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 210, S 8, H M 569187, I/A 1 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-28
Información de DE FREITAS FUENTES ADDY-ISABEL
Mostramos los datos de DE FREITAS FUENTES ADDY-ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE FREITAS FUENTES ADDY-ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos