SANCHEZ CARRASQUILLA AROA
Informe ejecutivo de SANCHEZ CARRASQUILLA AROA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ CARRASQUILLA AROA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCHAL INVESTMENTS SL | Liquidador | 16/11/2020 | 16/11/2020 |
SOCHAL INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 17/09/2015 | 16/11/2020 |
SOCHAL INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 03/02/2014 | 17/09/2015 |
SOCHAL INVESTMENTS SL | Socio Unico | 27/05/2014 | 17/09/2015 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ CARRASQUILLA AROA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ CARRASQUILLA AROA
Empresa: SOCHAL INVESTMENTS SL
Liquidador
- Sanchez Carrasquilla Aroa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 5 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Empresa: SOCHAL INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- De Freitas Fuentes Addy-isabel
- Sanchez Carrasquilla Aroa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 5 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Administrador Solidario
- De Freitas Fuentes Addy-isabel
- Sanchez Carrasquilla Aroa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 4 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
Administrador Unico
- Sanchez Carrasquilla Aroa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 4 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
Socio Único
- Sanchez Carrasquilla Aroa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 214, S 8, H M 569187, I/A 3 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-28
Administrador Unico
- Sanchez Carrasquilla Aroa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 213, S 8, H M 569187, I/A 2 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
Información de SANCHEZ CARRASQUILLA AROA
Mostramos los datos de SANCHEZ CARRASQUILLA AROA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ CARRASQUILLA AROA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos