FC-FINANCIERO EQUITY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbaran, 9
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FC-FINANCIERO EQUITY SL
CIF B86106739
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 13/10/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Finanzas Holdings C.V
VINCULACIONES DE FC-FINANCIERO EQUITY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FC-FINANCIERO EQUITY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aragon Muñoz Ana Luisa | Apoderado | 04/09/2019 | 26/08/2021 |
Bocaletti Andrade Manglio-gabriel | Apoderado | 04/09/2019 | 26/08/2021 |
Bosch Gutierrez Felipe Antonio | Apoderado Mancomunado | 18/06/2014 | 26/08/2021 |
Bosch Gutierrez Juan Luis | Apoderado Mancomunado | 18/06/2014 | 26/08/2021 |
Coronado Vides Mauricio | Apoderado Mancomunado | 18/05/2018 | 26/08/2021 |
Coronado Vides Mauricio | Apoderado | 04/09/2019 | 26/08/2021 |
CORPORACION MULTI-INVERSIONES HISPANIA SL | Administrador Unico | 21/01/2011 | 26/08/2021 |
CORPORACION MULTI-INVERSIONES HISPANIA SL | Liquidador | 26/08/2021 | 26/08/2021 |
Del Cid Solorzano Rodrigo | Apoderado Mancomunado | 18/05/2018 | 26/08/2021 |
Diaz Duran Felipe-botran | Apoderado | 04/09/2019 | 26/08/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FC-FINANCIERO EQUITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 58, S 8, H M 512243, I/A 10 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 58, S 8, H M 512243, I/A 10 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 58, S 8, H M 512243, I/A 10 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 58, S 8, H M 512243, I/A 10 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 58, S 8, H M 512243, I/A 9 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 57, S 8, H M 512243, I/A 8 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 57, S 8, H M 512243, I/A 7 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 57, S 8, H M 512243, I/A 7 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 56, S 8, H M 512243, I/A 6 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 56, S 8, H M 512243, I/A 6 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28