ARAGON MUÑOZ ANA LUISA
Informe ejecutivo de ARAGON MUÑOZ ANA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE ARAGON MUÑOZ ANA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUATRO CAMINOS ASSETS SL | Apoderado | 04/06/2012 |
VINCULACIONES DE ARAGON MUÑOZ ANA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGON MUÑOZ ANA LUISA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aragon Muñoz Ana Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 513329, I/A 15 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: CMI ALIMENTOS GLOBAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 222, S 8, H M 512246, I/A 19 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aragon Muñoz Ana Luisa
- Coronado Vides Mauricio
- Diaz Duran Felipe-botran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28512 , F 48, S 8, H M 513329, I/A 9 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
Empresa: CNT-CONSTRUCCION EQUITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28512 , F 62, S 8, H M 513330, I/A 8 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-28
Empresa: OPERACIONES PECUARIAS DIP HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 101, S 8, H M 512246, I/A 8 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-28
Empresa: FC-FINANCIERO EQUITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 57, S 8, H M 512243, I/A 8 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-28
Empresa: DEN-ENERGIA EQUITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28595 , F 19, S 8, H M 514854, I/A 8 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Empresa: CORPORATIVO OC INVESTMENT COMPANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 156, S 8, H M 512111, I/A 8 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Empresa: OPERACIONES MOLINERAS MM HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 73, S 8, H M 512244, I/A 8 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-28
Empresa: PC-RESTAURANTES EQUITY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aragon Muñoz Ana Luisa
- Coronado Vides Mauricio
- Diaz Duran Felipe-botran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 145, S 8, H M 512110, I/A 8 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-28
VER MAS ACTOS
Información de ARAGON MUÑOZ ANA LUISA
Mostramos los datos de ARAGON MUÑOZ ANA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGON MUÑOZ ANA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos