CORONADO VIDES MAURICIO
Informe ejecutivo de CORONADO VIDES MAURICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CORONADO VIDES MAURICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GT OPERACIONES AVICOLAS INVESTMENT COMPANY SL | Vicepresidente | 07/02/2022 | |
GT OPERACIONES AVICOLAS INVESTMENT COMPANY SL | Consejero | 07/02/2022 | |
GT OPERACIONES AVICOLAS INVESTMENT COMPANY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/08/2020 | |
CMI ALIMENTOS GLOBAL SL | Apoderado | 04/09/2019 | |
CMI ALIMENTOS GLOBAL SL | Apoderado | 14/05/2018 | |
CUATRO CAMINOS ASSETS SL | Apoderado Mancomunado | 17/05/2016 |
VINCULACIONES DE CORONADO VIDES MAURICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORONADO VIDES MAURICIO
Consejero
- Coronado Vides Mauricio
Vicepresidente
- Coronado Vides Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28512 , F 50, S 8, H M 513329, I/A 12 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aragon Muñoz Ana Luisa
- Coronado Vides Mauricio
- Diaz Duran Felipe-botran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28512 , F 48, S 8, H M 513329, I/A 9 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
Empresa: CNT-CONSTRUCCION EQUITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28512 , F 62, S 8, H M 513330, I/A 8 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-28
Empresa: OPERACIONES PECUARIAS DIP HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 101, S 8, H M 512246, I/A 8 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-28
Empresa: FC-FINANCIERO EQUITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 57, S 8, H M 512243, I/A 8 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-28
Empresa: DEN-ENERGIA EQUITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28595 , F 19, S 8, H M 514854, I/A 8 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Empresa: CORPORATIVO OC INVESTMENT COMPANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 156, S 8, H M 512111, I/A 8 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Empresa: OPERACIONES MOLINERAS MM HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 73, S 8, H M 512244, I/A 8 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-28
Empresa: PC-RESTAURANTES EQUITY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aragon Muñoz Ana Luisa
- Coronado Vides Mauricio
- Diaz Duran Felipe-botran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 145, S 8, H M 512110, I/A 8 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-28
Empresa: DEN-ENERGIA EQUITY SL
Apoderado Mancomunado
- Coronado Vides Mauricio
- Del Cid Solorzano Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28595 , F 19, S 8, H M 514854, I/A 7 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
VER MAS ACTOS
Información de CORONADO VIDES MAURICIO
Mostramos los datos de CORONADO VIDES MAURICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORONADO VIDES MAURICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos