DIAZ DURAN FELIPE-BOTRAN
Informe ejecutivo de DIAZ DURAN FELIPE-BOTRAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DIAZ DURAN FELIPE-BOTRAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GT OPERACIONES AVICOLAS INVESTMENT COMPANY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/08/2020 | |
CMI ALIMENTOS GLOBAL SL | Apoderado | 04/09/2019 | |
GT OPERACIONES AVICOLAS INVESTMENT COMPANY SL | Secretario | 19/06/2015 | |
GT OPERACIONES AVICOLAS INVESTMENT COMPANY SL | Consejero | 19/06/2015 |
VINCULACIONES DE DIAZ DURAN FELIPE-BOTRAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ DURAN FELIPE-BOTRAN
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aragon Muñoz Ana Luisa
- Coronado Vides Mauricio
- Diaz Duran Felipe-botran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28512 , F 48, S 8, H M 513329, I/A 9 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
Empresa: CNT-CONSTRUCCION EQUITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28512 , F 62, S 8, H M 513330, I/A 8 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-28
Empresa: OPERACIONES PECUARIAS DIP HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 101, S 8, H M 512246, I/A 8 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-28
Empresa: FC-FINANCIERO EQUITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 57, S 8, H M 512243, I/A 8 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-28
Empresa: DEN-ENERGIA EQUITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28595 , F 19, S 8, H M 514854, I/A 8 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Empresa: CORPORATIVO OC INVESTMENT COMPANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 156, S 8, H M 512111, I/A 8 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Empresa: OPERACIONES MOLINERAS MM HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28449 , F 73, S 8, H M 512244, I/A 8 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-28
Empresa: PC-RESTAURANTES EQUITY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aragon Muñoz Ana Luisa
- Coronado Vides Mauricio
- Diaz Duran Felipe-botran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 145, S 8, H M 512110, I/A 8 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-28
Consejero
- Del Cid Solorzano Rodrigo
- Diaz Duran Felipe-botran
- Garcia Noriega Marco Augusto
Presidente
Secretario
- Diaz Duran Felipe-botran
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28512 , F 47, S 8, H M 513329, I/A 6 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
Información de DIAZ DURAN FELIPE-BOTRAN
Mostramos los datos de DIAZ DURAN FELIPE-BOTRAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ DURAN FELIPE-BOTRAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos