GRUS 2014 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Academia, 2
Código Postal 25002
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUS 2014 SL
CIF B25686759
Capital Social 180705.0 Euros
Fecha de Constitución 01/04/2009
Nombres Anteriores
- EINESA SERVEIS SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUS 2014 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUS 2014 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gasulla Esteve Miguel Ramon | Consejero Delegado Solidario | 06/04/2009 | 03/02/2016 |
Gasulla Esteve Miguel Ramon | Consejero | 06/04/2009 | 03/02/2016 |
Gasulla Esteve Ramon Jose | Consejero Delegado Solidario | 06/04/2009 | 03/02/2016 |
Gasulla Esteve Ramon Jose | Presidente | 06/04/2009 | 03/02/2016 |
Gasulla Esteve Ramon Jose | Consejero | 06/04/2009 | 03/02/2016 |
Gasulla Vives Jorge | Consejero Delegado Solidario | 06/04/2009 | 03/02/2016 |
Gasulla Vives Jorge | Consejero | 06/04/2009 | 03/02/2016 |
Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel | Secretario | 06/04/2009 | 03/02/2016 |
Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel | Consejero Delegado Solidario | 06/04/2009 | 03/02/2016 |
Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel | Consejero | 06/04/2009 | 03/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUS 2014 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 89, S 8, H L 23555, I/A 6 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 89, S 8, H L 23555, I/A 6 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 89, S 8, H L 23555, I/A 6 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-25
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 89, S 8, H L 23555, I/A 6 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-25
Capital Anterior: | 19.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 161.705,00 | Euros |
Capital Actual: | 180.705,00 | Euros |
Porcentaje: | 851,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 87, S 8, H L 23555, I/A 5 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-25
Capital Anterior: | 18.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 19.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 86, S 8, H L 23555, I/A 4 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-25
Empresa: EINESA SERVEIS SL
- GRUS 2014 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 86, S 8, H L 23555, I/A 3 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-25
Empresa: EINESA SERVEIS SL
Capital Anterior: | 3.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 14.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 85, S 8, H L 23555, I/A 2 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-25
Empresa: EINESA SERVEIS SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-25
Empresa: EINESA SERVEIS SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-156-25