GASULLA ESTEVE MIGUEL RAMON
Informe ejecutivo de GASULLA ESTEVE MIGUEL RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GASULLA ESTEVE MIGUEL RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOGAVINA SL | Administrador Unico | 10/03/2011 | |
ALMI 2014 SL | Consejero Delegado | 29/07/2009 | |
ALMI 2014 SL | Secretario | 29/07/2009 | |
ALMI 2014 SL | Consejero | 29/07/2009 | |
PROYECTOS E INVERSIONES ILERDENSES SL | Administrador Unico | 28/05/2009 |
VINCULACIONES DE GASULLA ESTEVE MIGUEL RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GASULLA ESTEVE MIGUEL RAMON
Empresa: EINESA INGENIERIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
Presidente
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 100, S 8, H L 8439, I/A 10 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-25
Empresa: EINESA INGENIERIA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 67, S 8, H L 8439, I/A 9 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-25
Empresa: GRUS 2014 SL
Consejero Delegado Solidario
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
- Gasulla Esteve Ramon Jose
- Gasulla Vives Jorge
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Consejero
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
- Gasulla Esteve Ramon Jose
- Gasulla Vives Jorge
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 89, S 8, H L 23555, I/A 6 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-25
Empresa: TOGAVINA SL
Administrador Unico
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1170 , F 191, S 8, H L 23286, I/A 2 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-25
Empresa: TOGAVINA SL
Administrador Solidario
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
- Torrelles Gimenez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1170 , F 191, S 8, H L 23286, I/A 2 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-25
Empresa: EINESA GAS SL
Consejero
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
- Quer Abadias Laura
- Vives Alrich Natividad
Presidente
Secretario
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 39, S 8, H L 10960, I/A 5 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-25
Empresa: EINESA GAS SL
Consejero Delegado
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 39, S 8, H L 10960, I/A 5 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-25
Empresa: EINESA GAS SL
Consejero Delegado
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 39, S 8, H L 10960, I/A 5 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-25
Administrador Unico
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 150, S 8, H L 14805, I/A 5 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-25
Administrador Mancomunado
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
- Velez De Mendizabal Marquinez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 150, S 8, H L 14805, I/A 5 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-25
VER MAS ACTOS
Información de GASULLA ESTEVE MIGUEL RAMON
Mostramos los datos de GASULLA ESTEVE MIGUEL RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GASULLA ESTEVE MIGUEL RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos