GUITARD SEIN ECHALUCE ALFREDO MANUEL
Informe ejecutivo de GUITARD SEIN ECHALUCE ALFREDO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GUITARD SEIN ECHALUCE ALFREDO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EINESA INGENIERIA SL | Consejero Delegado Solidario | 03/08/2021 | |
ALMI 2014 SL | Consejero Delegado | 29/07/2009 | |
ALMI 2014 SL | Presidente | 29/07/2009 | |
ALMI 2014 SL | Consejero | 29/07/2009 | |
EINESA INGENIERIA SL | Secretario | 28/01/2009 | |
EINESA INGENIERIA SL | Consejero | 28/01/2009 |
VINCULACIONES DE GUITARD SEIN ECHALUCE ALFREDO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUITARD SEIN ECHALUCE ALFREDO MANUEL
Empresa: EINESA INGENIERIA SL
Consejero Delegado Solidario
- Gasulla Vives Jorge
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 100, S 8, H L 8439, I/A 10 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-25
Empresa: EINESA INGENIERIA SL
Consejero Delegado
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 100, S 8, H L 8439, I/A 10 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-25
Empresa: EINESA INGENIERIA SL
Apoderado
Consejero Delegado
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 67, S 8, H L 8439, I/A 9 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-25
Empresa: EINESA INGENIERIA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 67, S 8, H L 8439, I/A 9 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-25
Empresa: EINESA CABLE SL
Consejero Delegado
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Consejero
- Casamajo Escuer Maria
- Gasulla Vives Jorge
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Presidente
Secretario
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 641 , F 20, S 8, H L 12077, I/A 6 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-25
Empresa: GRUS 2014 SL
Liquidador
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 89, S 8, H L 23555, I/A 6 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-25
Empresa: GRUS 2014 SL
Consejero Delegado Solidario
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
- Gasulla Esteve Ramon Jose
- Gasulla Vives Jorge
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Consejero
- Gasulla Esteve Miguel Ramon
- Gasulla Esteve Ramon Jose
- Gasulla Vives Jorge
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Liquidador
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Presidente
Secretario
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 89, S 8, H L 23555, I/A 6 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-25
Empresa: EF114 SL
Liquidador
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 65, S 8, H L 23551, I/A 4 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-25
Empresa: EF114 SL
Apoderado Solidario
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
- Quer Abadias Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 65, S 8, H L 23551, I/A 4 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-25
Empresa: EF114 SL
Administrador Mancomunado
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
- Quer Abadias Laura
Liquidador
- Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 65, S 8, H L 23551, I/A 4 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-25
VER MAS ACTOS
Información de GUITARD SEIN ECHALUCE ALFREDO MANUEL
Mostramos los datos de GUITARD SEIN ECHALUCE ALFREDO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUITARD SEIN ECHALUCE ALFREDO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos