EF114 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Academia, 2
Código Postal 25002
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social EF114 SL
CIF B25686676
Capital Social 145832.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 31/03/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EF114 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EF114 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel | Administrador Mancomunado | 06/04/2009 | 21/01/2016 |
Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel | Apoderado Solidario | 06/04/2009 | 21/01/2016 |
Guitard Sein Echaluce Alfredo Manuel | Liquidador | 21/01/2016 | 21/01/2016 |
Quer Abadias Laura | Administrador Mancomunado | 06/04/2009 | 21/01/2016 |
Quer Abadias Laura | Apoderado Solidario | 06/04/2009 | 21/01/2016 |
ACTOS BORME DE EF114 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 65, S 8, H L 23551, I/A 4 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 65, S 8, H L 23551, I/A 4 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 65, S 8, H L 23551, I/A 4 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-25
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 65, S 8, H L 23551, I/A 4 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-25
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 65, S 8, H L 23551, I/A 4 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-25
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 142.822,00 | Euros |
Capital Actual: | 145.832,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.744,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 64, S 8, H L 23551, I/A 3 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-25
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 63, S 8, H L 23551, I/A 2 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 60, S 8, H L 23551, I/A 1 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-25