DOOPEX ENTERPRISE DATA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Rias Bajas, 1
Código Postal 28702
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DOOPEX ENTERPRISE DATA SL
CIF B87376398
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Fecha de Constitución 23/09/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DOOPEX ENTERPRISE DATA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOOPEX ENTERPRISE DATA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Ortega Jose Gabriel | Liquidador | 20/11/2018 | 20/11/2018 |
Garcia Ortega Jose Gabriel | Administrador Unico | 19/04/2018 | 20/11/2018 |
INDOCREA SL | Administrador Unico | 16/10/2015 | 19/04/2018 |
Vergara Soler Everlyn | Representante | 10/10/2016 | 19/04/2018 |
Gonzalez Cantalapiedra Carlos | Representante | 16/10/2015 | 10/10/2016 |
ACTOS BORME DE DOOPEX ENTERPRISE DATA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 73, S 8, H M 610881, I/A 5 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 73, S 8, H M 610881, I/A 5 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 73, S 8, H M 610881, I/A 5 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 73, S 8, H M 610881, I/A 5 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 73, S 8, H M 610881, I/A 4 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 73, S 8, H M 610881, I/A 4 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
- PASEO RIAS BAJAS, NUMERO 1, 2º-A (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 73, S 8, H M 610881, I/A 3 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 73, S 8, H M 610881, I/A 2 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 73, S 8, H M 610881, I/A 2 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 70, S 8, H M 610881, I/A 1 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-28