VERGARA SOLER EVERLYN
Informe ejecutivo de VERGARA SOLER EVERLYN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VERGARA SOLER EVERLYN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDOCREA SL | Administrador Unico | 01/08/2016 | 15/02/2019 |
INDOCREA SL | Liquidador | 15/02/2019 | 15/02/2019 |
DOOPEX ENTERPRISE DATA SL | Representante | 10/10/2016 | 19/04/2018 |
INDOCREA SL | Administrador Solidario | 24/11/2009 | 01/08/2016 |
VINCULACIONES DE VERGARA SOLER EVERLYN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERGARA SOLER EVERLYN
Empresa: INDOCREA SL
Liquidador
- Vergara Soler Everlyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 172, S 8, H M 489406, I/A 4 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: INDOCREA SL
Administrador Unico
- Vergara Soler Everlyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 172, S 8, H M 489406, I/A 4 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: DOOPEX ENTERPRISE DATA SL
Administrador Unico
Representante
- Vergara Soler Everlyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 73, S 8, H M 610881, I/A 4 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Empresa: DOOPEX ENTERPRISE DATA SL
Representante
- Vergara Soler Everlyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 73, S 8, H M 610881, I/A 2 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-28
Empresa: INDOCREA SL
Administrador Unico
- Vergara Soler Everlyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 172, S 8, H M 489406, I/A 3 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Empresa: INDOCREA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Cantalapiedra Carlos
- Vergara Soler Everlyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 172, S 8, H M 489406, I/A 3 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Empresa: INDOCREA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Cantalapiedra Carlos
- Vergara Soler Everlyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 168, S 8, H M 489406, I/A 1 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-28
Información de VERGARA SOLER EVERLYN
Mostramos los datos de VERGARA SOLER EVERLYN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERGARA SOLER EVERLYN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos