INDOCREA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Rias Bajas, 1
Código Postal 28702
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INDOCREA SL
CIF B85807535
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 29/10/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INDOCREA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDOCREA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vergara Soler Everlyn | Administrador Unico | 01/08/2016 | 15/02/2019 |
Vergara Soler Everlyn | Liquidador | 15/02/2019 | 15/02/2019 |
Vergara Soler Patricia | Apoderado | 02/11/2010 | 15/02/2019 |
Gonzalez Cantalapiedra Carlos | Administrador Solidario | 24/11/2009 | 01/08/2016 |
Vergara Soler Everlyn | Administrador Solidario | 24/11/2009 | 01/08/2016 |
ACTOS BORME DE INDOCREA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 172, S 8, H M 489406, I/A 4 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 172, S 8, H M 489406, I/A 4 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 172, S 8, H M 489406, I/A 4 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 172, S 8, H M 489406, I/A 4 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 172, S 8, H M 489406, I/A 3 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 172, S 8, H M 489406, I/A 3 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 172, S 8, H M 489406, I/A 3 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 171, S 8, H M 489406, I/A 2 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 168, S 8, H M 489406, I/A 1 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-28