GONZALEZ CANTALAPIEDRA CARLOS
Informe ejecutivo de GONZALEZ CANTALAPIEDRA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ CANTALAPIEDRA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOOPEX ENTERPRISE DATA SL | Representante | 16/10/2015 | 10/10/2016 |
INDOCREA SL | Administrador Solidario | 24/11/2009 | 01/08/2016 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ CANTALAPIEDRA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ CANTALAPIEDRA CARLOS
Empresa: DOOPEX ENTERPRISE DATA SL
Representante
- Gonzalez Cantalapiedra Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 73, S 8, H M 610881, I/A 2 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-28
Empresa: INDOCREA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Cantalapiedra Carlos
- Vergara Soler Everlyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 172, S 8, H M 489406, I/A 3 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Empresa: DOOPEX ENTERPRISE DATA SL
Administrador Unico
Representante
- Gonzalez Cantalapiedra Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 70, S 8, H M 610881, I/A 1 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-28
Empresa: INDOCREA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Cantalapiedra Carlos
- Vergara Soler Everlyn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 168, S 8, H M 489406, I/A 1 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-28
Información de GONZALEZ CANTALAPIEDRA CARLOS
Mostramos los datos de GONZALEZ CANTALAPIEDRA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ CANTALAPIEDRA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos