DEATON INVESTIGACIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Francisco La Roche, 19
Código Postal 38001
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEATON INVESTIGACIONES AIE
CIF A76804244
Capital Social 884765.57 Euros
Fecha de Constitución 02/07/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fundacio Parc Tecnologic Del Vi
VINCULACIONES DE DEATON INVESTIGACIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEATON INVESTIGACIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Palma Ruben | Apoderado Solidario | 22/11/2019 | 24/11/2020 |
De Lamo Castellvi Sergio | Administrador Unico | 23/11/2020 | 24/11/2020 |
De Lamo Castellvi Sergio | Liquidador | 24/11/2020 | 24/11/2020 |
Fernandez Infante Diego | Apoderado Solidario | 22/11/2019 | 24/11/2020 |
Fundacio Parc Tecnologic Del Vi | Socio Unico | 24/11/2020 | 24/11/2020 |
KAUDAL CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Unico | 26/10/2020 | 23/11/2020 |
KAUDAL TECHNOLOGY INVESTMENT SL | Administrador Unico | 26/10/2020 | |
KAUDAL TECHNOLOGY INVESTMENT SL | Administrador Unico | 20/08/2019 | 07/10/2020 |
ACTOS BORME DE DEATON INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 104, S 8, H TF 63159, I/A 10 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 104, S 8, H TF 63159, I/A 10 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 104, S 8, H TF 63159, I/A 10 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 104, S 8, H TF 63159, I/A 10 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 104, S 8, H TF 63159, I/A 10 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 44, S 8, H TF 63159, I/A 9 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Capital Anterior: | 344.816,88 | Euros |
Aumento de capital: | 539.948,69 | Euros |
Capital Actual: | 884.765,57 | Euros |
Porcentaje: | 156,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 44, S 8, H TF 63159, I/A 8 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 44, S 8, H TF 63159, I/A 7 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 44, S 8, H TF 63159, I/A 7 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 42, S 8, H TF 63159, I/A 4 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-38