DE LAMO CASTELLVI SERGIO
Informe ejecutivo de DE LAMO CASTELLVI SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LAMO CASTELLVI SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAVAITA INVESTIGACIONES AIE | Administrador Unico | 07/09/2023 | 02/10/2023 |
DEATON INVESTIGACIONES AIE | Administrador Unico | 23/11/2020 | 24/11/2020 |
DEATON INVESTIGACIONES AIE | Liquidador | 24/11/2020 | 24/11/2020 |
VINCULACIONES DE DE LAMO CASTELLVI SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LAMO CASTELLVI SERGIO
Empresa: JAVAITA INVESTIGACIONES AIE
Administrador Unico
- De Lamo Castellvi Sergio
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 59, S 8, H TF 65484, I/A 7 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-38
Empresa: JAVAITA INVESTIGACIONES AIE
Administrador Unico
- De Lamo Castellvi Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 58, S 8, H TF 65484, I/A 4 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-38
Empresa: DEATON INVESTIGACIONES AIE
Liquidador
- De Lamo Castellvi Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 104, S 8, H TF 63159, I/A 10 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Empresa: DEATON INVESTIGACIONES AIE
Administrador Unico
- De Lamo Castellvi Sergio
Liquidador
- De Lamo Castellvi Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 104, S 8, H TF 63159, I/A 10 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Empresa: DEATON INVESTIGACIONES AIE
Administrador Unico
- De Lamo Castellvi Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 44, S 8, H TF 63159, I/A 7 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Información de DE LAMO CASTELLVI SERGIO
Mostramos los datos de DE LAMO CASTELLVI SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LAMO CASTELLVI SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos