KAUDAL TECHNOLOGY INVESTMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Las Mantecas, S/N
Código Postal 38320
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social KAUDAL TECHNOLOGY INVESTMENT SL
CIF B87702502
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 02/12/2016
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Fernandez Infante Diego
Propietario ARQUIMEA GROUP SA
Auditor BDO AUDIBERIA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE KAUDAL TECHNOLOGY INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KAUDAL TECHNOLOGY INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Palma Ruben | Apoderado | 15/03/2019 | 07/10/2020 |
Alonso Palma Ruben | Secretario | 10/08/2020 | 07/10/2020 |
Alonso Palma Ruben | Apoderado Mancomunado | 10/08/2020 | 07/10/2020 |
Alonso Palma Ruben | Consejero | 10/08/2020 | 07/10/2020 |
ARQUIMEA GROUP SA | Socio Unico | 07/08/2018 | 07/10/2020 |
BDO AUDIBERIA AUDITORES SL | Auditor | 23/09/2020 | 07/10/2020 |
Brito Izquierdo Noemi | Consejero | 10/08/2020 | 07/10/2020 |
Criado Serrano Angel Ruben | Apoderado Mancomunado | 10/08/2020 | 07/10/2020 |
Criado Serrano Angel Ruben | Consejero | 10/08/2020 | 07/10/2020 |
Fernandez Infante Diego | Apoderado Mancomunado | 10/08/2020 | 07/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KAUDAL TECHNOLOGY INVESTMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3689 , F 31, S 8, H TF 64733, I/A 5 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3689 , F 31, S 8, H TF 64733, I/A 5 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-38
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3689 , F 31, S 8, H TF 64733, I/A 4 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3689 , F 29, S 8, H TF 64733, I/A 3 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-38
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3689 , F 29, S 8, H TF 64733, I/A 3 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3689 , F 29, S 8, H TF 64733, I/A 3 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-38
- CMNO DE LAS MANTECAS S/N - PARQUE URBANO LAS MANTE (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3689 , F 29, S 8, H TF 64733, I/A 2 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35569 , F 68, S 8, H M 639285, I/A 6 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35569 , F 67, S 8, H M 639285, I/A 5 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35569 , F 67, S 8, H M 639285, I/A 4 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-28