FUNDACIO PARC TECNOLOGIC DEL VI
Informe ejecutivo de FUNDACIO PARC TECNOLOGIC DEL VI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FUNDACIO PARC TECNOLOGIC DEL VI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAVAITA INVESTIGACIONES AIE | Socio Unico | 02/10/2023 | 02/10/2023 |
MAYER INVESTIGACIONES AIE | Socio Unico | 13/12/2022 | 13/12/2022 |
GIDDENS INVESTIGACIONES AIE | Socio Unico | 22/10/2021 | 22/10/2021 |
DEATON INVESTIGACIONES AIE | Socio Unico | 24/11/2020 | 24/11/2020 |
VINCULACIONES DE FUNDACIO PARC TECNOLOGIC DEL VI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUNDACIO PARC TECNOLOGIC DEL VI
Empresa: JAVAITA INVESTIGACIONES AIE
Socio Único
- Fundacio Parc Tecnologic Del Vi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 59, S 8, H TF 65484, I/A 7 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-38
Empresa: MAYER INVESTIGACIONES AIE
Socio Único
- Fundacio Parc Tecnologic Del Vi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653 , F 57, S 8, H TF 63634, I/A 7 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-38
Empresa: GIDDENS INVESTIGACIONES AIE
Socio Único
- Fundacio Parc Tecnologic Del Vi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 152, S 8, H TF 63975, I/A 8 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Empresa: DEATON INVESTIGACIONES AIE
Socio Único
- Fundacio Parc Tecnologic Del Vi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 44, S 8, H TF 63159, I/A 9 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Información de FUNDACIO PARC TECNOLOGIC DEL VI
Mostramos los datos de FUNDACIO PARC TECNOLOGIC DEL VI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUNDACIO PARC TECNOLOGIC DEL VI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos