GIDDENS INVESTIGACIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CASTILLO 56 1 - FINCA NUMERO 6 Y FINCA NUMERO 8
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social GIDDENS INVESTIGACIONES AIE
CIF V76816214
Capital Social 807430.49 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fundacio Parc Tecnologic Del Vi
VINCULACIONES DE GIDDENS INVESTIGACIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIDDENS INVESTIGACIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUIMEA RESEARCH CENTER SL | Administrador Solidario | 13/01/2020 | 22/10/2021 |
De Lamo Castellvi Sergi | Administrador Unico | 22/10/2021 | 22/10/2021 |
De Lamo Castellvi Sergi | Liquidador | 22/10/2021 | 22/10/2021 |
Fundacio Parc Tecnologic Del Vi | Socio Unico | 22/10/2021 | 22/10/2021 |
KAUDAL CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 13/01/2020 | 22/10/2021 |
ACTOS BORME DE GIDDENS INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 152, S 8, H TF 63975, I/A 8 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 152, S 8, H TF 63975, I/A 8 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 152, S 8, H TF 63975, I/A 8 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 152, S 8, H TF 63975, I/A 8 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 152, S 8, H TF 63975, I/A 8 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Capital Anterior: | 315.378,34 | Euros |
Aumento de capital: | 492.052,15 | Euros |
Capital Actual: | 807.430,49 | Euros |
Porcentaje: | 156,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 151, S 8, H TF 63975, I/A 6 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 151, S 8, H TF 63975, I/A 5 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 151, S 8, H TF 63975, I/A 5 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 151, S 8, H TF 63975, I/A 5 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Capital Anterior: | 100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 315.278,34 | Euros |
Capital Actual: | 315.378,34 | Euros |
Porcentaje: | 315.278,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 150, S 8, H TF 63975, I/A 3 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-38