BINOMIO SAN LORENZO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Europa, 21
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BINOMIO SAN LORENZO SL
CIF B87451605
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 21/12/2015
Nombres Anteriores
- CONSOCERAL SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario BINOMIO CAPITAL SL
VINCULACIONES DE BINOMIO SAN LORENZO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BINOMIO SAN LORENZO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BINOMIO CAPITAL SL | Socio Unico | 18/04/2016 | 25/02/2022 |
Iranzo Mendez Julio Jose | Liquidador | 25/02/2022 | 25/02/2022 |
Iranzo Mendez Julio Jose | Apoderado | 26/04/2016 | 25/02/2022 |
Iranzo Mendez Julio Jose | Administrador Mancomunado | 18/04/2016 | 25/02/2022 |
Teixeira Ramos Ana Sofia | Administrador Mancomunado | 18/04/2016 | 25/02/2022 |
Atalaya Sevillano Maria Teresa | Administrador Unico | 13/01/2016 | 18/04/2016 |
MEDITERRANEAN SEARCH SL | Socio Unico | 13/01/2016 | 18/04/2016 |
ACTOS BORME DE BINOMIO SAN LORENZO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 91, S 8, H M 615794, I/A 5 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 91, S 8, H M 615794, I/A 5 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 91, S 8, H M 615794, I/A 5 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 91, S 8, H M 615794, I/A 5 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 90, S 8, H M 615794, I/A 4 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 89, S 8, H M 615794, I/A 3 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Empresa: CONSOCERAL SL
- AVDA DE EUROPA 21 - PARQUE EMPRESARIAL LA MORALEJA (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 89, S 8, H M 615794, I/A 2 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Empresa: CONSOCERAL SL
- BINOMIO SAN LORENZO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 89, S 8, H M 615794, I/A 2 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Empresa: CONSOCERAL SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 89, S 8, H M 615794, I/A 2 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Empresa: CONSOCERAL SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 89, S 8, H M 615794, I/A 2 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28