IRANZO MENDEZ JULIO JOSE
Informe ejecutivo de IRANZO MENDEZ JULIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 32
Empresas activas: 27
Cargos inactivos: 36
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE IRANZO MENDEZ JULIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
1882 INFANTAS INVESTMENTS SL | Administrador Mancomunado | 12/09/2024 | |
SEGURIDAD LA MORALEJA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/02/2024 | |
ZONA ROSA GP MEX SL | Administrador Unico | 19/10/2023 | |
BULLFIGHTER INVERSIONES SL | Administrador Unico | 02/12/2021 | |
ACIBAR 33 SL | Administrador Solidario | 16/07/2021 | |
COVARUBIAS ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 18/03/2021 | |
PAPAYA BAY SL | Administrador Unico | 16/09/2020 | |
PLANIMETRA SL | Administrador Unico | 08/09/2020 | |
SURFIN RECUPERACIONES SL | Administrador Unico | 17/04/2020 | |
DUJUE PROJECT SPAIN SL | Administrador Unico | 28/06/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE IRANZO MENDEZ JULIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRANZO MENDEZ JULIO JOSE
Empresa: 1882 INFANTAS INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Iranzo Mendez Julio Jose
- Muñoz Gomez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830622, I/A 1 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Empresa: SEGURIDAD LA MORALEJA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iranzo Mendez Julio Jose
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32396 , F 162, S 8, H M 134109, I/A 20 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Empresa: SEGURIDAD LA MORALEJA SL
Apoderado
- Calvo Gutierrez Maria-graciela
- Del Valle Catalan Ignacio
- Ibañez Martinez Miguel Angel
- Iranzo Mendez Julio Jose
- Mingo Viudes Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32396 , F 161, S 8, H M 134109, I/A 18 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: ZONA ROSA GP MEX SL
Administrador Unico
- Iranzo Mendez Julio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44612 , F 171, S 8, H M 785763, I/A 2 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
Empresa: SEGURIDAD LA MORALEJA SL
Apoderado
- Calvo Gutierrez Maria-graciela
- Del Valle Catalan Ignacio
- Ibañez Martinez Miguel Angel
- Iranzo Mendez Julio Jose
- Mingo Viudes Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32396 , F 161, S 8, H M 134109, I/A 17 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Empresa: BINOMIO CAPITAL SL
Liquidador
- Iranzo Mendez Julio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33766 , F 135, S 8, H M 607721, I/A 4 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: BINOMIO CAPITAL SL
Administrador Mancomunado
- Iranzo Mendez Julio Jose
- Teixeira Ramos Ana Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33766 , F 135, S 8, H M 607721, I/A 4 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: BINOMIO SAN LORENZO SL
Liquidador
- Iranzo Mendez Julio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 91, S 8, H M 615794, I/A 5 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Empresa: BINOMIO SAN LORENZO SL
Administrador Mancomunado
- Iranzo Mendez Julio Jose
- Teixeira Ramos Ana Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 91, S 8, H M 615794, I/A 5 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Empresa: BULLFIGHTER INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Iranzo Mendez Julio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36883 , F 153, S 8, H M 659938, I/A 3 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
VER MAS ACTOS
Información de IRANZO MENDEZ JULIO JOSE
Mostramos los datos de IRANZO MENDEZ JULIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRANZO MENDEZ JULIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos