TEIXEIRA RAMOS ANA SOFIA
Informe ejecutivo de TEIXEIRA RAMOS ANA SOFIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TEIXEIRA RAMOS ANA SOFIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BINOMIO CAPITAL SL | Administrador Mancomunado | 10/03/2022 | |
BINOMIO SAN LORENZO SL | Administrador Mancomunado | 18/04/2016 | 25/02/2022 |
BINOMIO CAMPANARIO SL | Administrador Mancomunado | 27/07/2016 | 17/04/2018 |
BINOMIO CAMPANARIO SL | Liquidador Solidario | 17/04/2018 | 17/04/2018 |
VINCULACIONES DE TEIXEIRA RAMOS ANA SOFIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEIXEIRA RAMOS ANA SOFIA
Empresa: BINOMIO CAPITAL SL
Administrador Mancomunado
- Iranzo Mendez Julio Jose
- Teixeira Ramos Ana Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33766 , F 135, S 8, H M 607721, I/A 4 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: BINOMIO SAN LORENZO SL
Administrador Mancomunado
- Iranzo Mendez Julio Jose
- Teixeira Ramos Ana Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 91, S 8, H M 615794, I/A 5 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Empresa: BINOMIO CAMPANARIO SL
Liquidador Solidario
- Iranzo Mendez Julio Jose
- Teixeira Ramos Ana Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35003 , F 29, S 8, H M 629536, I/A 2 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-28
Empresa: BINOMIO CAMPANARIO SL
Administrador Mancomunado
- Iranzo Mendez Julio Jose
- Teixeira Ramos Ana Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35003 , F 29, S 8, H M 629536, I/A 2 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-28
Empresa: BINOMIO CAMPANARIO SL
Administrador Mancomunado
- Iranzo Mendez Julio Jose
- Teixeira Ramos Ana Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35003 , F 26, S 8, H M 629536, I/A 1 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-28
Empresa: CONSOCERAL SL
Administrador Mancomunado
- Iranzo Mendez Julio Jose
- Teixeira Ramos Ana Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 89, S 8, H M 615794, I/A 2 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Información de TEIXEIRA RAMOS ANA SOFIA
Mostramos los datos de TEIXEIRA RAMOS ANA SOFIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEIXEIRA RAMOS ANA SOFIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos