CONSENSUS INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Castell D'Aro, 24
Código Postal 17250
Municipio Castell-Platja d'Aro
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSENSUS INVEST SL
CIF B66652827
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 24/11/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CONSENSUS INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSENSUS INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Franz Christoph Toelle | Liquidador Mancomunado | 01/04/2019 | 01/04/2019 |
Franz Christoph Toelle | Administrador Mancomunado | 14/01/2016 | 01/04/2019 |
Franz Christoph Toelle | Apoderado Mancomunado | 25/01/2016 | 01/04/2019 |
Markus Thoene | Liquidador Mancomunado | 01/04/2019 | 01/04/2019 |
Markus Thoene | Administrador Mancomunado | 14/01/2016 | 01/04/2019 |
Markus Thoene | Apoderado Mancomunado | 25/01/2016 | 01/04/2019 |
Matthias Machauer | Liquidador Mancomunado | 01/04/2019 | 01/04/2019 |
Matthias Machauer | Administrador Mancomunado | 14/01/2016 | 01/04/2019 |
Matthias Machauer | Apoderado Mancomunado | 25/01/2016 | 01/04/2019 |
ACTOS BORME DE CONSENSUS INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 153, S 8, H GI 62177, I/A 4 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 153, S 8, H GI 62177, I/A 4 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-17
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 153, S 8, H GI 62177, I/A 4 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 153, S 8, H GI 62177, I/A 4 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-17
- AVDA CASTELL D'ARO 24 (CASTELL-PLATJA D'ARO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 153, S 8, H GI 62177, I/A 3 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-17
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45154 , F 214, S 8, H B 478588, I/A 2 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45154 , F 211, S 8, H B 478588, I/A 1 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Dirección:CL LOURDES NUM.3 (SANT JUST DESVERN)
Comienzo de operaciones:24/11/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES, ASI COMO SU REHABILITACION, PROMOCION Y ALQUILER, CON EXCLUSION DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO.LA ADQUISICION, GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES ,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45154 , F 211, S 8, H B 478588, I/A 1 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08