MARKUS THOENE
Informe ejecutivo de MARKUS THOENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARKUS THOENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T&T FINE HOMES BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 03/02/2023 | |
FINE HOMES HOLDING SL | Apoderado Solidario | 03/02/2023 | |
MC COSTA BRAVA SL | Apoderado Solidario | 02/02/2023 | |
FINE HOMES HOLDING SL | Administrador Mancomunado | 07/12/2015 | |
BARCELONA INVESTMENT CONSULTING SL | Administrador Mancomunado | 06/03/2014 | |
T&T FINE HOMES BARCELONA SL | Administrador Mancomunado | 23/06/2011 |
VINCULACIONES DE MARKUS THOENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARKUS THOENE
Empresa: FINE HOMES HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45097 , F 69, S 8, H B 476679, I/A 3 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
Empresa: T&T FINE HOMES BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42986 , F 107, S 8, H B 417376, I/A 6 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
Empresa: MC COSTA BRAVA SL
Apoderado Solidario
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 16, S 8, H GI 41890, I/A 10 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-17
Empresa: CONSENSUS INVEST SL
Liquidador Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
- Matthias Machauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 153, S 8, H GI 62177, I/A 4 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-17
Empresa: CONSENSUS INVEST SL
Administrador Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
- Matthias Machauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 153, S 8, H GI 62177, I/A 4 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-17
Empresa: ALMGROUP CONSULTORES Y ASOCIADOS SL
Liquidador
- Markus Thoene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2965 , F 110, S 8, H GI 56482, I/A 3 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-17
Empresa: ALMGROUP CONSULTORES Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Markus Thoene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2965 , F 110, S 8, H GI 56482, I/A 3 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-17
Empresa: CONSENSUS INVEST SL
Apoderado Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
- Matthias Machauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45154 , F 214, S 8, H B 478588, I/A 2 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Empresa: CONSENSUS INVEST SL
Administrador Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
- Matthias Machauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45154 , F 211, S 8, H B 478588, I/A 1 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Empresa: FINE HOMES HOLDING SL
Administrador Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45097 , F 66, S 8, H B 476679, I/A 1 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
VER MAS ACTOS
Información de MARKUS THOENE
Mostramos los datos de MARKUS THOENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARKUS THOENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos