MATTHIAS MACHAUER
Informe ejecutivo de MATTHIAS MACHAUER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATTHIAS MACHAUER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSENSUS INVEST SL | Liquidador Mancomunado | 01/04/2019 | 01/04/2019 |
CONSENSUS INVEST SL | Administrador Mancomunado | 14/01/2016 | 01/04/2019 |
CONSENSUS INVEST SL | Apoderado Mancomunado | 25/01/2016 | 01/04/2019 |
VINCULACIONES DE MATTHIAS MACHAUER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATTHIAS MACHAUER
Empresa: CONSENSUS INVEST SL
Liquidador Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
- Matthias Machauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 153, S 8, H GI 62177, I/A 4 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-17
Empresa: CONSENSUS INVEST SL
Administrador Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
- Matthias Machauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 153, S 8, H GI 62177, I/A 4 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-17
Empresa: CONSENSUS INVEST SL
Apoderado Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
- Matthias Machauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45154 , F 214, S 8, H B 478588, I/A 2 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Empresa: CONSENSUS INVEST SL
Administrador Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
- Matthias Machauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45154 , F 211, S 8, H B 478588, I/A 1 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Información de MATTHIAS MACHAUER
Mostramos los datos de MATTHIAS MACHAUER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATTHIAS MACHAUER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos