FRANZ CHRISTOPH TOELLE
Informe ejecutivo de FRANZ CHRISTOPH TOELLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANZ CHRISTOPH TOELLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINE HOMES SITGES SL | Administrador Mancomunado | 07/02/2023 | |
T&T FINE HOMES BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 03/02/2023 | |
FINE HOMES HOLDING SL | Apoderado Solidario | 03/02/2023 | |
MC COSTA BRAVA SL | Apoderado Solidario | 02/02/2023 | |
FINE HOMES HOLDING SL | Administrador Mancomunado | 07/12/2015 | |
BARCELONA INVESTMENT CONSULTING SL | Administrador Mancomunado | 06/03/2014 | |
T&T FINE HOMES BARCELONA SL | Administrador Mancomunado | 23/06/2011 |
VINCULACIONES DE FRANZ CHRISTOPH TOELLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANZ CHRISTOPH TOELLE
Empresa: FINE HOMES SITGES SL
Administrador Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48632 , F 182, S 8, H B 590767, I/A 1 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-08
Empresa: FINE HOMES HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45097 , F 69, S 8, H B 476679, I/A 3 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
Empresa: T&T FINE HOMES BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42986 , F 107, S 8, H B 417376, I/A 6 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
Empresa: MC COSTA BRAVA SL
Apoderado Solidario
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 16, S 8, H GI 41890, I/A 10 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-17
Empresa: CONSENSUS INVEST SL
Liquidador Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
- Matthias Machauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 153, S 8, H GI 62177, I/A 4 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-17
Empresa: CONSENSUS INVEST SL
Administrador Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
- Matthias Machauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 153, S 8, H GI 62177, I/A 4 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-17
Empresa: CONSENSUS INVEST SL
Apoderado Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
- Matthias Machauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45154 , F 214, S 8, H B 478588, I/A 2 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Empresa: CONSENSUS INVEST SL
Administrador Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
- Matthias Machauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45154 , F 211, S 8, H B 478588, I/A 1 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Empresa: FINE HOMES HOLDING SL
Administrador Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45097 , F 66, S 8, H B 476679, I/A 1 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
Empresa: BARCELONA INVESTMENT CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Franz Christoph Toelle
- Markus Thoene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44201 , F 89, S 8, H B 449478, I/A 1 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
VER MAS ACTOS
Información de FRANZ CHRISTOPH TOELLE
Mostramos los datos de FRANZ CHRISTOPH TOELLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANZ CHRISTOPH TOELLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos