CEDERVALL ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social CEDERVALL ESPAÑA SA
CIF A28516110
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sabin Burzaco Juan
Propietario Wartsila Technology Oy Ab
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CEDERVALL ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CEDERVALL ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alf Holm Roger | Administrador Mancomunado | 02/12/2011 | 28/03/2014 |
Doiro Sancho Carlos | Apoderado Mancomunado | 28/05/2013 | 28/03/2014 |
Fernandez Muñoz Jesus | Apoderado Mancomunado | 28/05/2013 | 28/03/2014 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 02/12/2011 | 28/03/2014 |
Sabin Burzaco Juan | Administrador Unico | 29/01/2014 | 28/03/2014 |
Vazquez Ares Jose Antonio | Apoderado Mancomunado | 28/05/2013 | 28/03/2014 |
Wartsila Technology Oy Ab | Socio Unico | 29/01/2014 | 28/03/2014 |
Cedervall Invest Ab | Socio Unico | 19/11/2012 | 29/01/2014 |
Holm Roger Alf | Administrador Mancomunado | 29/01/2014 | |
Sabin Burzaco Juan | Administrador Mancomunado | 02/12/2011 | 29/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CEDERVALL ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3689, L 3689, F 134, S 8, H PO 2930, I/A 32 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3689, L 3689, F 134, S 8, H PO 2930, I/A 32 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1064, L 1064, F 225, S 8, H PO 2930, I/A 31 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1064, L 1064, F 225, S 8, H PO 2930, I/A 31 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1064, L 1064, F 225, S 8, H PO 2930, I/A 31 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-36
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1064, L 1064, F 225, S 8, H PO 2930, I/A 31 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-36
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1064, L 1064, F 225, S 8, H PO 2930, I/A 30 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1064, L 1064, F 225, S 8, H PO 2930, I/A 29 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-36
- Sociedades absorbidas: GREENVILL IBERICA SL
- Sociedades absorbidas: CEDER TALLERES SA
- Sociedades absorbidas: CEDIA INVERSIONES SA
- Sociedades absorbidas: SULCER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1064, L 1064, F 224, S 8, H PO 2930, I/A 28 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
- Absorbidas: GREENVILL IBERICA SL
- Absorbidas: CEDER TALLERES SA
- Absorbidas: SULCER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (07/12/2011)
CVE: BORME-B-2011-240-36