CEDIA INVERSIONES SA - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social CEDIA INVERSIONES SA
CIF A36775427
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario CEDERVALL ESPAÑA SA
VINCULACIONES DE CEDIA INVERSIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CEDIA INVERSIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alf Holm Roger | Administrador Mancomunado | 02/12/2011 | 13/02/2012 |
CEDERVALL ESPAÑA SA | Socio único | 13/02/2012 | |
CEDERVALL ESPAÑA SA | Socio Unico | 02/12/2011 | 13/02/2012 |
Sabin Burzaco Juan | Administrador Mancomunado | 02/12/2011 | 13/02/2012 |
Villaverde Pena Fernando Javier | Apoderado | 13/02/2012 | |
Villaverde Pena Fernando Javier | Apoderado | 02/12/2011 | 13/02/2012 |
Lundgren Henric Joacim | Administrador Unico | 08/08/2011 | 02/12/2011 |
Lundgren Olof-ingemar | Socio Unico | 02/12/2011 | 02/12/2011 |
Lundgren Olof-ingemar | Administrador Unico | 08/08/2011 |
ACTOS BORME DE CEDIA INVERSIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1471, F 53, S 8, H PO 12157, I/A 8 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1471, F 53, S 8, H PO 12157, I/A 8 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1471, F 53, S 8, H PO 12157, I/A 8 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1471, F 53, S 8, H PO 12157, I/A 8 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (07/12/2011)
CVE: BORME-B-2011-240-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1471, F 53, S 8, H PO 12157, I/A 7 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-36
- Se modifica la estructura del órgano de administración, pasando de un Administrador Unico a dos Administradores Mancomunados, y el plazo de duración del cargo, que pasará de 5 a 6años, modificando en consecuencia los Artículos 16 y 18 de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1471, F 52, S 8, H PO 12157, I/A 6 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-36
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1471, F 52, S 8, H PO 12157, I/A 6 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1471, F 52, S 8, H PO 12157, I/A 6 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1471, F 52, S 8, H PO 12157, I/A 6 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-36