SULCER SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social SULCER SL
CIF B36614501
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario CEDER TALLERES SA
VINCULACIONES DE SULCER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SULCER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alf Holm Roger | Administrador Mancomunado | 02/12/2011 | 13/02/2012 |
CEDER TALLERES SA | Socio único | 13/02/2012 | |
CEDER TALLERES SA | Socio Unico | 02/12/2011 | 13/02/2012 |
Doiro Sancho Carlos | Apoderado | 13/02/2012 | |
Doiro Sancho Carlos | Apoderado | 02/12/2011 | 13/02/2012 |
Sabin Burzaco Juan | Administrador Mancomunado | 02/12/2011 | 13/02/2012 |
Lundgren Henric Joacim | Administrador Unico | 08/08/2011 | 02/12/2011 |
Lundgren Olof-ingemar | Administrador Unico | 08/08/2011 |
ACTOS BORME DE SULCER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226, L 2226, F 201, S 8, H PO 8026, I/A 19 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226, L 2226, F 201, S 8, H PO 8026, I/A 19 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226, L 2226, F 201, S 8, H PO 8026, I/A 19 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226, L 2226, F 201, S 8, H PO 8026, I/A 19 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226, L 2226, F 200, S 8, H PO 8026, I/A 18 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226, L 2226, F 200, S 8, H PO 8026, I/A 17 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226, L 2226, F 200, S 8, H PO 8026, I/A 17 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226, L 2226, F 200, S 8, H PO 8026, I/A 17 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226, L 2226, F 200, S 8, H PO 8026, I/A 17 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-36