GREENVILL IBERICA SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social GREENVILL IBERICA SL
CIF B36996924
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Cedervall Invest Ab
VINCULACIONES DE GREENVILL IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GREENVILL IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alf Holm Roger | Administrador Mancomunado | 05/12/2011 | 13/02/2012 |
Cedervall Invest Ab | Socio único | 13/02/2012 | |
Cedervall Invest Ab | Socio Unico | 06/09/2011 | 13/02/2012 |
Sabin Burzaco Juan | Administrador Mancomunado | 05/12/2011 | 13/02/2012 |
Villaverde Pena Fernando Javier | Apoderado | 05/12/2011 | 13/02/2012 |
Lundgren Henric Joacim | Administrador Unico | 06/09/2011 | 05/12/2011 |
Villaverde Pena Fernando Javier | Administrador Unico | 06/09/2011 |
ACTOS BORME DE GREENVILL IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3369, L 3369, F 33, S 8, H PO 43900, I/A 5 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3369, L 3369, F 33, S 8, H PO 43900, I/A 5 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3369, L 3369, F 33, S 8, H PO 43900, I/A 5 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3369, L 3369, F 33, S 8, H PO 43900, I/A 5 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3369, L 3369, F 33, S 8, H PO 43900, I/A 4 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-36
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3369, L 3369, F 32, S 8, H PO 43900, I/A 3 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3369, L 3369, F 32, S 8, H PO 43900, I/A 3 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3369, L 3369, F 32, S 8, H PO 43900, I/A 3 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3369, L 3369, F 32, S 8, H PO 43900, I/A 2 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-36