BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 576
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IBERIA SL
CIF B84824028
Capital Social 102850.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 14/07/2006
Página Web www.bpm-iberia.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Altimira Mira Martin
VINCULACIONES DE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Altimira Mira Martin | Administrador Unico | 30/12/2013 | 15/01/2016 |
Andujar Santos Jose Juan | REP.ADM.CONC | 15/01/2016 | 15/01/2016 |
GRAELLS & ANDUJAR ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Administrador Concursal | 15/01/2016 | 15/01/2016 |
Sentias Carrion Sergio | Consejero Delegado Solidario | 16/10/2009 | 15/01/2016 |
Altimira Mira Martin | Presidente | 29/02/2012 | 30/12/2013 |
Altimira Mira Martin | Consejero | 30/12/2013 | |
Altimira Mira Martin | Consejero Delegado | 30/12/2013 | |
Velando Espinosa Pablo Alberto | Consejero | 29/02/2012 | 30/12/2013 |
Velando Espinosa Pablo Alberto | Apoderado | 08/05/2012 | 30/12/2013 |
Velando Oropeza Mario Antonio | Secretario | 29/02/2012 | 30/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IBERIA SL
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 173, S 8, H B 396997, I/A 13 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 173, S 8, H B 396997, I/A 12 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO NECESARIO 408/2015, AUTO FIRME DE FECHA 02/12/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO NECESARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 173, S 8, H B 396997, I/A 12 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 173, S 8, H B 396997, I/A 12 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO NECESARIO 408/2015, AUTO FIRME DE FECHA 30/06/2015, DECLARACION DE CONCURSO NECESARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 172, S 8, H B 396997, I/A 11 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 172, S 8, H B 396997, I/A 11 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
- JUZGADO SOCIAL 5 BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2015, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 172, S 8, H B 396997, I/A 10 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 171, S 8, H B 396997, I/A 9 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Apoderado
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 171, S 8, H B 396997, I/A 9 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 171, S 8, H B 396997, I/A 8 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-08