ALTIMIRA MIRA MARTIN
Informe ejecutivo de ALTIMIRA MIRA MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALTIMIRA MIRA MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDEAS ARE CAPITAL SL | Consejero Delegado | 03/05/2011 | 10/08/2016 |
IDEAS ARE CAPITAL SL | Presidente | 10/08/2016 | |
IDEAS ARE CAPITAL SL | Consejero | 10/08/2016 | |
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IBERIA SL | Administrador Unico | 30/12/2013 | 15/01/2016 |
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IBERIA SL | Presidente | 29/02/2012 | 30/12/2013 |
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IBERIA SL | Consejero | 30/12/2013 | |
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IBERIA SL | Consejero Delegado | 30/12/2013 |
VINCULACIONES DE ALTIMIRA MIRA MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALTIMIRA MIRA MARTIN
Empresa: IDEAS ARE CAPITAL SL
Consejero Delegado
- Altimira Mira Martin
Consejero
- Altimira Mira Martin
- Velando Oropeza Mario
Presidente
- Altimira Mira Martin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 119, S 8, H B 268337, I/A 24 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
Administrador Unico
- Altimira Mira Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 171, S 8, H B 396997, I/A 9 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Apoderado
Consejero Delegado
- Altimira Mira Martin
Consejero
- Altimira Mira Martin
- Velando Espinosa Pablo Alberto
- Velando Oropeza Mario Antonio
Presidente
- Altimira Mira Martin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 171, S 8, H B 396997, I/A 9 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Consejero
Presidente
- Altimira Mira Martin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 170, S 8, H B 396997, I/A 7 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-08
Empresa: IDEAS ARE CAPITAL SL
Consejero Delegado
- Altimira Mira Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 113, S 8, H B 268337, I/A 15 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-08
Empresa: IDEAS ARE CAPITAL SL
Consejero Delegado
- Altimira Mira Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 113, S 8, H B 268337, I/A 15 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-08
Información de ALTIMIRA MIRA MARTIN
Mostramos los datos de ALTIMIRA MIRA MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALTIMIRA MIRA MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos