VELANDO OROPEZA MARIO ANTONIO
Informe ejecutivo de VELANDO OROPEZA MARIO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VELANDO OROPEZA MARIO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDEAS ARE CAPITAL SL | Secretario | 27/01/2012 | 10/08/2016 |
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IBERIA SL | Secretario | 29/02/2012 | 30/12/2013 |
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IBERIA SL | Consejero | 30/12/2013 |
VINCULACIONES DE VELANDO OROPEZA MARIO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELANDO OROPEZA MARIO ANTONIO
Empresa: IDEAS ARE CAPITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Velando Oropeza Mario Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 119, S 8, H B 268337, I/A 24 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Altimira Mira Martin
- Velando Espinosa Pablo Alberto
- Velando Oropeza Mario Antonio
Presidente
Secretario
- Velando Oropeza Mario Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 171, S 8, H B 396997, I/A 9 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Consejero
Presidente
Secretario
- Velando Oropeza Mario Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 170, S 8, H B 396997, I/A 7 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-08
Empresa: IDEAS ARE CAPITAL SL
Secretario
- Velando Oropeza Mario Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 113, S 8, H B 268337, I/A 16 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-08
Información de VELANDO OROPEZA MARIO ANTONIO
Mostramos los datos de VELANDO OROPEZA MARIO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELANDO OROPEZA MARIO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos