VELANDO ESPINOSA PABLO ALBERTO
Informe ejecutivo de VELANDO ESPINOSA PABLO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELANDO ESPINOSA PABLO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IBERIA SL | Consejero | 29/02/2012 | 30/12/2013 |
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IBERIA SL | Apoderado | 08/05/2012 | 30/12/2013 |
VINCULACIONES DE VELANDO ESPINOSA PABLO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELANDO ESPINOSA PABLO ALBERTO
Apoderado
- Velando Espinosa Pablo Alberto
Consejero Delegado
Consejero
- Altimira Mira Martin
- Velando Espinosa Pablo Alberto
- Velando Oropeza Mario Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 171, S 8, H B 396997, I/A 9 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Apoderado
- Velando Espinosa Pablo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 171, S 8, H B 396997, I/A 8 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-08
Consejero
- Velando Espinosa Pablo Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 170, S 8, H B 396997, I/A 7 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-08
Información de VELANDO ESPINOSA PABLO ALBERTO
Mostramos los datos de VELANDO ESPINOSA PABLO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELANDO ESPINOSA PABLO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos