BRIALFA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 157
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BRIALFA SL
CIF B28432177
Capital Social 3960169.3 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BRIALFA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRIALFA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Granados Cristina | Administrador Unico | 12/01/2010 | 02/12/2022 |
Lopez Granados Cristina | Apoderado Mancomunado | 22/12/2015 | 02/12/2022 |
Lopez Granados Cristina | Liquidador | 02/12/2022 | 02/12/2022 |
Lopez Granados Elia Belen | Apoderado Mancomunado | 22/12/2015 | 02/12/2022 |
Lopez Granados Enrique Jose | Apoderado Mancomunado | 22/12/2015 | 02/12/2022 |
Lopez Granados Gracia | Apoderado Mancomunado | 22/12/2015 | 02/12/2022 |
Lopez Granados Javier Antonio | Apoderado Mancomunado | 22/12/2015 | 02/12/2022 |
Lopez Granados Patricia | Apoderado Mancomunado | 22/12/2015 | 02/12/2022 |
Lopez Granados Victoria Eugenia | Apoderado Mancomunado | 22/12/2015 | 02/12/2022 |
Lopez Contreras Enrique | Administrador Unico | 12/01/2010 |
ACTOS BORME DE BRIALFA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 219, S 8, H M 46645, I/A 31 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 219, S 8, H M 46645, I/A 31 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 219, S 8, H M 46645, I/A 31 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 219, S 8, H M 46645, I/A 31 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 219, S 8, H M 46645, I/A 30 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 218, S 8, H M 46645, I/A 29 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
Capital Anterior: | 3.238.969,30 | Euros |
Aumento de capital: | 721.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.960.169,30 | Euros |
Porcentaje: | 22,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 217, S 8, H M 46645, I/A 28 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
- C/ VELAZQUEZ, NUMERO 157, BAJO IZQUIERDA, EDIFICIO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 217, S 8, H M 46645, I/A 27 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
- Sociedades absorbidas: PROMOCION DE INMUEBLES EN ALQUILER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 215, S 8, H M 46645, I/A 26 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-28
Capital Anterior: | 3.230.555,30 | Euros |
Aumento de capital: | 8.414,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.238.969,30 | Euros |
Porcentaje: | 0,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 215, S 8, H M 46645, I/A 26 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-28