LOPEZ GRANADOS CRISTINA
Informe ejecutivo de LOPEZ GRANADOS CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE LOPEZ GRANADOS CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SINGLE HOME SA | Apoderado | 23/05/2019 | |
RESERVA DEL PARAISO SL | Administrador Mancomunado | 20/07/2011 | |
SINGLE HOME SA | Apoderado Mancomunado | 19/01/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GRANADOS CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GRANADOS CRISTINA
Empresa: BRIALFA SL
Liquidador
- Lopez Granados Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 219, S 8, H M 46645, I/A 31 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Empresa: BRIALFA SL
Administrador Unico
- Lopez Granados Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 219, S 8, H M 46645, I/A 31 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Empresa: PROMOCIONES ORUSCO DE TAJUÑA SL
Administrador Unico
- Lopez Granados Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11940 , F 145, S 8, H M 187539, I/A 8 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Empresa: PROMOCIONES ORUSCO DE TAJUÑA SL
Consejero Delegado Solidario
- Lopez Granados Cristina
- Pastega Benjumea Pablo
Consejero
- Kindler Von Knobloch Juan Joaquin Jose Maria
- Lopez Granados Cristina
- Pastega Benjumea Pablo
Presidente
- Lopez Granados Cristina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11940 , F 145, S 8, H M 187539, I/A 8 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Empresa: IBERICA DE TRAFICO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Javier Lopez Granados
- Lopez Granados Cristina
- Lopez Granados Patricia
- Lopez Granados Victoria Eugenia
Presidente
- Lopez Granados Cristina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11673 , F 8, S 8, H M 183275, I/A 16 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: BRIALFA SL
Administrador Unico
- Lopez Granados Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 219, S 8, H M 46645, I/A 30 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Empresa: SINGLE HOME SA
Apoderado
- Lopez Granados Cristina
- Lumbreras Fernandez De Cordoba Jose
- Marina Reig Francisco Javier
- Rubio Morch Vicente
- Vila Delgado Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37155 , F 207, S 8, H M 88465, I/A 178 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-28
Empresa: BRIALFA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 218, S 8, H M 46645, I/A 29 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
Empresa: IBERICA DE TRAFICO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Javier Lopez Granados
- Lopez Granados Cristina
- Lopez Granados Patricia
- Lopez Granados Victoria
Presidente
- Lopez Granados Cristina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11673 , F 8, S 8, H M 183275, I/A 14 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: IBERICA DE TRAFICO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Granados Cristina
- Lopez Granados Javier
- Lopez Granados Patricia
- Lopez Granados Victoria
Presidente
Secretario
- Lopez Granados Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11673 , F 8, S 8, H M 183275, I/A 14 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ GRANADOS CRISTINA
Mostramos los datos de LOPEZ GRANADOS CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GRANADOS CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos