LOPEZ GRANADOS VICTORIA
Informe ejecutivo de LOPEZ GRANADOS VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ GRANADOS VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGRA ASOCIADOS ASESORAMIENTO Y GESTION SL | Administrador Mancomunado | 05/01/2023 | |
IBERICA DE TRAFICO SL | Consejero | 07/05/2015 | |
SINGLE HOME SA | Apoderado Mancomunado | 19/01/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GRANADOS VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GRANADOS VICTORIA
Administrador Mancomunado
- Lopez De La Serna Javier
- Lopez De La Serna Jimena
- Lopez Granados Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27342 , F 196, S 8, H M 492685, I/A 9 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: PRIMESCHOOLING SL
Liquidador Solidario
- Fitton Nigel Jonathan
- Lopez Granados Patricia
- Lopez Granados Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22443 , F 113, S 8, H M 400975, I/A 6 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: PRIMESCHOOLING SL
Administrador Solidario
- Fitton Nigel Jonathan
- Lopez Granados Patricia
- Lopez Granados Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22443 , F 113, S 8, H M 400975, I/A 6 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: IBERICA DE TRAFICO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Javier Lopez Granados
- Lopez Granados Cristina
- Lopez Granados Patricia
- Lopez Granados Victoria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11673 , F 8, S 8, H M 183275, I/A 14 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: IBERICA DE TRAFICO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Granados Cristina
- Lopez Granados Javier
- Lopez Granados Patricia
- Lopez Granados Victoria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11673 , F 8, S 8, H M 183275, I/A 14 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Consejero Delegado
- Lopez Granados Victoria
Consejero
- Lopez Granados Cristina
- Lopez Granados Javier
- Lopez Granados Patricia
- Lopez Granados Victoria
Presidente
- Lopez Granados Victoria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29336 , F 211, S 8, H M 71359, I/A 12 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Empresa: GALERIA LOPEZ-SEQUEIRA SL
Administrador Mancomunado
- Araujo Martins Sequeira Madrio Manuel
- Lopez Granados Javier
- Lopez Granados Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27342 , F 195, S 8, H M 492685, I/A 6 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-28
Empresa: SINGLE HOME SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27837 , F 177, S 8, H M 88465, I/A 107 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Empresa: GALERIA LOPEZ-SEQUEIRA SL
Administrador Mancomunado
- Araujo Martins Sequeira Madrio Manuel
- Lopez Granados Javier
- Lopez Granados Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27342 , F 193, S 8, H M 492685, I/A 2 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-28
Empresa: SINGLE HOME SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22269 , F 210, S 8, H M 88465, I/A 67 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-28
Información de LOPEZ GRANADOS VICTORIA
Mostramos los datos de LOPEZ GRANADOS VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GRANADOS VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos