PROMOCION DE INMUEBLES EN ALQUILER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Bravo, 53
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCION DE INMUEBLES EN ALQUILER SL
CIF B28370468
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lopez Granados Cristina
VINCULACIONES DE PROMOCION DE INMUEBLES EN ALQUILER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCION DE INMUEBLES EN ALQUILER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anton Reguera Maria Josefa Alejandra | Apoderado | 30/01/2012 | 07/04/2015 |
Anton Reguera Maria Josefa Alejandra | Apoderado | 03/02/2012 | 07/04/2015 |
Lopez Granados Cristina | Administrador Unico | 25/11/2014 | 07/04/2015 |
Taub Medina Fernando | Apoderado | 03/02/2012 | 07/04/2015 |
Lopez Granados Cristina | Consejero | 25/11/2014 | |
Lopez Granados Javier | Consejero | 25/11/2014 | |
Lopez Granados Patricia | Secretario | 25/11/2014 | |
Lopez Granados Patricia | Consejero | 25/11/2014 | |
Lopez Granados Victoria | Presidente | 25/11/2014 | |
Lopez Granados Victoria | Consejero Delegado | 25/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCION DE INMUEBLES EN ALQUILER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29336 , F 211, S 8, H M 71359, I/A 13 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29336 , F 211, S 8, H M 71359, I/A 13 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29336 , F 211, S 8, H M 71359, I/A 12 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29336 , F 211, S 8, H M 71359, I/A 12 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29336 , F 211, S 8, H M 71359, I/A 12 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29336 , F 210, S 8, H M 71359, I/A 11 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29336 , F 210, S 8, H M 71359, I/A 10 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
- C/ JUAN BRAVO 53 1º C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29336 , F 210, S 8, H M 71359, I/A 9 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28