LOPEZ GRANADOS VICTORIA EUGENIA
Informe ejecutivo de LOPEZ GRANADOS VICTORIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOPEZ GRANADOS VICTORIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRIALFA SL | Apoderado Mancomunado | 22/12/2015 | 02/12/2022 |
IBERICA DE TRAFICO SL | Consejero | 17/02/2021 | |
BISHOPS DEVELOPMENT CORP | R.L.C.Perma. | 15/02/2016 | |
SINGLE HOME SA | Apoderado | 26/03/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GRANADOS VICTORIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GRANADOS VICTORIA EUGENIA
Empresa: IBERICA DE TRAFICO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Javier Lopez Granados
- Lopez Granados Cristina
- Lopez Granados Patricia
- Lopez Granados Victoria Eugenia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11673 , F 8, S 8, H M 183275, I/A 16 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: BISHOPS DEVELOPMENT CORP
R.L.C.Perma.
- Lopez Granados Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9401 , F 79, S 8, H M 151100, I/A 2 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-28
Empresa: BRIALFA SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Granados Cristina
- Lopez Granados Elia Belen
- Lopez Granados Enrique Jose
- Lopez Granados Gracia
- Lopez Granados Javier Antonio
- Lopez Granados Patricia
- Lopez Granados Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 218, S 8, H M 46645, I/A 29 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
Empresa: SINGLE HOME SA
Apoderado
- Lopez Granados Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22269 , F 212, S 8, H M 88465, I/A 72 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-28
Información de LOPEZ GRANADOS VICTORIA EUGENIA
Mostramos los datos de LOPEZ GRANADOS VICTORIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GRANADOS VICTORIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos